Wkład użytkownika
(od najnowszych | od najstarszych) Zobacz (50 nowszych | 50 starszych) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
- 14:18, 11 paź 2019 (różn. | hist.) . . (+62) . . Państwo PIS (→Aktualności:)
- 14:17, 11 paź 2019 (różn. | hist.) . . (+1164) . . N Damian Wąsik (Utworzono nową stronę "Radca prawny. 28 lutego 2017 powołany na stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej Gdańsk - Śródmieście w Gdańsku. 18 kwietnia 2018 delegowany do Prokuratury R...") (ostatnia)
- 14:17, 11 paź 2019 (różn. | hist.) . . (-206) . . Państwo PIS (→Ziobrowy prokurator dnia:)
- 11:39, 10 paź 2019 (różn. | hist.) . . (+1) . . Państwo PIS (→Lista Ziobry - indeks prokuratorów, których działania budzą wątpliwości (224 osób wg. stanu na 9.10.2019))
- 11:39, 10 paź 2019 (różn. | hist.) . . (+22) . . Lista Ziobry
- 11:38, 10 paź 2019 (różn. | hist.) . . (+65) . . Aktualności:
- 11:38, 10 paź 2019 (różn. | hist.) . . (+65) . . Państwo PIS (→Aktualności:)
- 11:37, 10 paź 2019 (różn. | hist.) . . (+1106) . . N Agnieszka Stanek (Utworzono nową stronę "Od 1 stycznia 2010 - prokurator Prokuratury Okręgowej w Krakowie. 1 września 2017 r. została powołana na stanowisko prokuratora Prokuratury Regionalnej w Warszawie....") (ostatnia)
- 11:37, 10 paź 2019 (różn. | hist.) . . (-2) . . Państwo PIS (→Ziobrowy prokurator dnia:)
- 11:37, 10 paź 2019 (różn. | hist.) . . (-61) . . Państwo PIS (→Ziobrowy prokurator dnia:)
- 10:32, 9 paź 2019 (różn. | hist.) . . (0) . . Państwo PIS (→Lista Ziobry - indeks prokuratorów, których działania budzą wątpliwości (221 osób wg. stanu na 7.10.2019))
- 10:31, 9 paź 2019 (różn. | hist.) . . (+22) . . Lista Ziobry
- 10:30, 9 paź 2019 (różn. | hist.) . . (+12) . . Agnieszka Hudyka (ostatnia)
- 10:30, 9 paź 2019 (różn. | hist.) . . (+22) . . Lista Ziobry
- 10:29, 9 paź 2019 (różn. | hist.) . . (+12) . . Sebastian Bańko (ostatnia)
- 10:29, 9 paź 2019 (różn. | hist.) . . (+22) . . Lista Ziobry (→Lista prokuratorów, których działania budzą wątpliwości)
- 10:28, 9 paź 2019 (różn. | hist.) . . (+12) . . Tomasz Tabaszewski (ostatnia)
- 10:27, 9 paź 2019 (różn. | hist.) . . (+25) . . Lista Ziobry
- 10:27, 9 paź 2019 (różn. | hist.) . . (+12) . . Grzegorz Przybyło
- 10:24, 9 paź 2019 (różn. | hist.) . . (+64) . . Aktualności:
- 10:24, 9 paź 2019 (różn. | hist.) . . (-178) . . Państwo PIS (→Aktualności:)
- 10:24, 9 paź 2019 (różn. | hist.) . . (+64) . . Państwo PIS (→Aktualności:)
- 10:23, 9 paź 2019 (różn. | hist.) . . (-5) . . Agnieszka Hudyka
- 10:23, 9 paź 2019 (różn. | hist.) . . (-16) . . Agnieszka Hudyka
- 10:23, 9 paź 2019 (różn. | hist.) . . (+1404) . . N Agnieszka Hudyka (Utworzono nową stronę "Agnieszka Hudyka 300px|left Prokurator Prokuratury Regionalnej w Krakowie, 1 kwietnia 2016 delegowana do Prokuratury Krajowej. W 2017 o...")
- 10:22, 9 paź 2019 (różn. | hist.) . . (-7) . . Państwo PIS (→Ziobrowy prokurator dnia:)
- 10:21, 9 paź 2019 (różn. | hist.) . . (-202) . . Państwo PIS (→Ziobrowy prokurator dnia:)
- 00:21, 9 paź 2019 (różn. | hist.) . . (0) . . N Plik:Agnieszka Hudyka.png (ostatnia)
- 11:33, 8 paź 2019 (różn. | hist.) . . (+63) . . Aktualności:
- 11:33, 8 paź 2019 (różn. | hist.) . . (-255) . . Państwo PIS (→Aktualności:)
- 11:32, 8 paź 2019 (różn. | hist.) . . (-5) . . Ewa Burdzińska (ostatnia)
- 11:32, 8 paź 2019 (różn. | hist.) . . (+1571) . . N Ewa Burdzińska (Utworzono nową stronę " 300px|left Od 6 czerwca 2016 Prokurator Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. 1 marca 2018 delegowana do Prokuratury Krajowej. W 2019 otrz...")
- 11:31, 8 paź 2019 (różn. | hist.) . . (+2) . . Państwo PIS (→Ziobrowy prokurator dnia:)
- 11:31, 8 paź 2019 (różn. | hist.) . . (+3) . . Państwo PIS (→Ziobrowy prokurator dnia:)
- 11:31, 8 paź 2019 (różn. | hist.) . . (+76) . . Państwo PIS (→Ziobrowy prokurator dnia:)
- 01:19, 8 paź 2019 (różn. | hist.) . . (0) . . N Plik:Ewa Burdzińska.png (ostatnia)
- 12:49, 7 paź 2019 (różn. | hist.) . . (0) . . Państwo PIS (→Lista Ziobry - indeks prokuratorów, których działania budzą wątpliwości (220 osób wg. stanu na 20.9.2019))
- 12:45, 7 paź 2019 (różn. | hist.) . . (+1) . . Państwo PIS (→Ziobrowy prokurator tygodnia:)
- 12:45, 7 paź 2019 (różn. | hist.) . . (+3) . . Państwo PIS (→Ziobrowy prokurator tygodnia:)
- 12:44, 7 paź 2019 (różn. | hist.) . . (+12) . . Państwo PIS (→Ziobrowy prokurator tygodnia:)
- 12:44, 7 paź 2019 (różn. | hist.) . . (+110) . . Państwo PIS (→Ziobrowy prokurator tygodnia:)
- 12:13, 7 paź 2019 (różn. | hist.) . . (+780) . . N Sebastian Bańko (Utworzono nową stronę " 300px Od 28 marca 2017 prokurator Prokuratury Rejonowej w Piasecznie. Po niespełna roku, 2 stycznia 2018 r. delegowany do Prokuratury...")
- 12:13, 7 paź 2019 (różn. | hist.) . . (+64) . . Aktualności:
- 12:12, 7 paź 2019 (różn. | hist.) . . (+64) . . Państwo PIS (→Aktualności:)
- 12:08, 7 paź 2019 (różn. | hist.) . . (-1) . . Państwo PIS (→Ziobrowy prokurator dnia:)
- 12:08, 7 paź 2019 (różn. | hist.) . . (-17) . . Państwo PIS (→Ziobrowy prokurator dnia:)
- 12:07, 7 paź 2019 (różn. | hist.) . . (+124) . . Państwo PIS (→Ziobrowy prokurator dnia:)
- 00:24, 7 paź 2019 (różn. | hist.) . . (0) . . N Plik:Sebastian Bańko.png (ostatnia)
- 10:56, 4 paź 2019 (różn. | hist.) . . (+66) . . Aktualności:
- 10:56, 4 paź 2019 (różn. | hist.) . . (+66) . . Państwo PIS (→Aktualności:)
(od najnowszych | od najstarszych) Zobacz (50 nowszych | 50 starszych) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)