Wkład użytkownika
(od najnowszych | od najstarszych) Zobacz (50 nowszych | 50 starszych) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
- 16:16, 4 gru 2019 (różn. | hist.) . . (+2) . . Państwo PIS (→Ziobrowy prokurator dnia:)
- 16:16, 4 gru 2019 (różn. | hist.) . . (+4) . . Państwo PIS (→Ziobrowy prokurator dnia:)
- 16:16, 4 gru 2019 (różn. | hist.) . . (+58) . . Państwo PIS (→Ziobrowy prokurator dnia:)
- 16:15, 4 gru 2019 (różn. | hist.) . . (+763) . . N Ewa Romankiewicz (Utworzono nową stronę " 300px Przez 6 lat była prokuratorem Prokuratury Rejonowej dla m.st. Rzeszów. 17 maja 2016 uzyskała tytuł prokuratora Prokuratury Okr...") (ostatnia)
- 16:14, 4 gru 2019 (różn. | hist.) . . (0) . . N Plik:Ewa Romankiewicz.png (ostatnia)
- 16:04, 4 gru 2019 (różn. | hist.) . . (+58) . . Aktualności:
- 16:04, 4 gru 2019 (różn. | hist.) . . (+58) . . Państwo PIS (→Aktualności:)
- 16:03, 4 gru 2019 (różn. | hist.) . . (+22) . . Lista Ziobry
- 11:20, 3 gru 2019 (różn. | hist.) . . (+22) . . Lista Ziobry
- 11:19, 3 gru 2019 (różn. | hist.) . . (+800) . . N Anna Hetmańczyk (Utworzono nową stronę "Przez 6 lat prokurator Prokuratury Rejonowej w Tarnowskich Górach. 10 sierpnia 2016 powołana na stanowisko służbowe prokuratora Okręgowej w Gliwicach. 1 stycznia...") (ostatnia)
- 11:19, 3 gru 2019 (różn. | hist.) . . (+58) . . Aktualności:
- 11:19, 3 gru 2019 (różn. | hist.) . . (+58) . . Państwo PIS (→Aktualności:)
- 11:18, 3 gru 2019 (różn. | hist.) . . (-64) . . Państwo PIS (→Ziobrowy prokurator dnia:)
- 15:14, 26 lis 2019 (różn. | hist.) . . (-310) . . Państwo PIS (→Aktualności:)
- 15:13, 26 lis 2019 (różn. | hist.) . . (+765) . . N Przemysław Słupiński (Utworzono nową stronę "Od 30 marca 2010 prokurator Prokuratury Rejonowej Toruń – Wschód. Od 1 lutego 2017 delegowany do Prokuratury Okręgowej w Toruniu. 23 kwietnia 2018 uzyskał tytuł...") (ostatnia)
- 15:12, 26 lis 2019 (różn. | hist.) . . (0) . . Państwo PIS (→Lista Ziobry - indeks prokuratorów, których działania budzą wątpliwości (236 osoby wg. stanu na 22.11.2019))
- 15:11, 26 lis 2019 (różn. | hist.) . . (+34) . . Lista Ziobry
- 15:10, 26 lis 2019 (różn. | hist.) . . (+68) . . Aktualności:
- 15:10, 26 lis 2019 (różn. | hist.) . . (+68) . . Państwo PIS (→Aktualności:)
- 15:09, 26 lis 2019 (różn. | hist.) . . (+29) . . Lista Ziobry
- 15:08, 26 lis 2019 (różn. | hist.) . . (0) . . Państwo PIS (→Ziobrowy prokurator dnia:)
- 15:08, 26 lis 2019 (różn. | hist.) . . (+62) . . Państwo PIS (→Ziobrowy prokurator dnia:)
- 15:06, 26 lis 2019 (różn. | hist.) . . (-2) . . Państwo PIS (→Ziobrowy prokurator tygodnia:)
- 15:06, 26 lis 2019 (różn. | hist.) . . (-7) . . Państwo PIS (→Ziobrowy prokurator tygodnia:)
- 15:06, 26 lis 2019 (różn. | hist.) . . (+397) . . Państwo PIS (→Ziobrowy prokurator tygodnia:)
- 12:33, 22 lis 2019 (różn. | hist.) . . (0) . . Państwo PIS (→Lista Ziobry - indeks prokuratorów, których działania budzą wątpliwości (233 osoby wg. stanu na 18.11.2019))
- 12:32, 22 lis 2019 (różn. | hist.) . . (+800) . . N Katarzyna Brzezińska-Kubiak (Utworzono nową stronę " Od 1 lipca 2014 prokurator Prokuratury Rejonowej w Jarocinie. Od 1 października 2016 pełniła funkcję Prokuratora Rejonowego w Jarocinie W 2018 została delegowana...") (ostatnia)
- 12:32, 22 lis 2019 (różn. | hist.) . . (+73) . . Aktualności:
- 12:31, 22 lis 2019 (różn. | hist.) . . (+73) . . Państwo PIS (→Aktualności:)
- 12:30, 22 lis 2019 (różn. | hist.) . . (+34) . . Lista Ziobry
- 12:30, 22 lis 2019 (różn. | hist.) . . (-1) . . Państwo PIS (→Ziobrowy prokurator dnia:)
- 12:30, 22 lis 2019 (różn. | hist.) . . (-302) . . Państwo PIS (→Ziobrowy prokurator dnia:)
- 11:31, 20 lis 2019 (różn. | hist.) . . (+1006) . . N Beata Wojdak (Utworzono nową stronę " 300px Prokurator Prokuratury Regionalnej w Lublinie. Od 1 kwietnia 2016 delegowana do Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Ko...") (ostatnia)
- 11:30, 20 lis 2019 (różn. | hist.) . . (+57) . . Aktualności:
- 11:30, 20 lis 2019 (różn. | hist.) . . (+57) . . Państwo PIS (→Aktualności:)
- 11:29, 20 lis 2019 (różn. | hist.) . . (+18) . . Lista Ziobry (→Lista prokuratorów, których działania budzą wątpliwości)
- 11:29, 20 lis 2019 (różn. | hist.) . . (-2) . . Państwo PIS (→Ziobrowy prokurator dnia:)
- 11:28, 20 lis 2019 (różn. | hist.) . . (-1) . . Państwo PIS (→Ziobrowy prokurator dnia:)
- 11:28, 20 lis 2019 (różn. | hist.) . . (-10) . . Państwo PIS (→Ziobrowy prokurator dnia:)
- 11:28, 20 lis 2019 (różn. | hist.) . . (+1) . . Państwo PIS (→Ziobrowy prokurator dnia:)
- 11:28, 20 lis 2019 (różn. | hist.) . . (+1) . . Państwo PIS (→Ziobrowy prokurator dnia:)
- 11:28, 20 lis 2019 (różn. | hist.) . . (+323) . . Państwo PIS (→Ziobrowy prokurator dnia:)
- 02:04, 20 lis 2019 (różn. | hist.) . . (0) . . N Plik:Beata Wojdak.png (ostatnia)
- 12:11, 19 lis 2019 (różn. | hist.) . . (-113) . . Państwo PIS (→Ziobrowy prokurator tygodnia:)
- 12:10, 19 lis 2019 (różn. | hist.) . . (+21) . . Lista Ziobry
- 12:09, 19 lis 2019 (różn. | hist.) . . (+60) . . Aktualności:
- 12:09, 19 lis 2019 (różn. | hist.) . . (+60) . . Państwo PIS (→Aktualności:)
- 12:08, 19 lis 2019 (różn. | hist.) . . (+839) . . N Sergiusz Skorek (Utworzono nową stronę " Od 1 września 2017 prokurator Prokuratury Okręgowej w Katowicach. 1 października 2018 delegowany do Prokuratury Krajowej. Członek władz krajowych Związku Zawodo...") (ostatnia)
- 12:08, 19 lis 2019 (różn. | hist.) . . (-152) . . Państwo PIS (→Ziobrowy prokurator dnia:)
- 02:35, 18 lis 2019 (różn. | hist.) . . (0) . . Państwo PIS (→Lista Ziobry - indeks prokuratorów, których działania budzą wątpliwości (232 osoby wg. stanu na 14.11.2019))
(od najnowszych | od najstarszych) Zobacz (50 nowszych | 50 starszych) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)