Wkład użytkownika
(od najnowszych | od najstarszych) Zobacz (50 nowszych | 50 starszych) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
- 19:41, 25 lis 2018 (różn. | hist.) . . (+1041) . . N Tomasz Dudek (Utworzono nową stronę "Prokurator krakowskiego wydziału zamiejscowemu Prokuratury Krajowej, delegowany z prokuratury okręgowej. Zajmował się sprawą Daniela Obajtka, obecnego prezesa Orle...")
- 19:38, 25 lis 2018 (różn. | hist.) . . (+18) . . Lista Ziobry
- 19:28, 25 lis 2018 (różn. | hist.) . . (+853) . . N Jan Zarosa (Utworzono nową stronę "Prokurator Wydziału do spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie, który w kwietniu 2016 r. awansował w hierarchii prokuratorskiej i wojskowej, doprowadził...")
- 19:27, 25 lis 2018 (różn. | hist.) . . (+16) . . Lista Ziobry
- 19:25, 25 lis 2018 (różn. | hist.) . . (+364) . . N Dorota Kuk-Turek (Utworzono nową stronę "Prowadzi śledztwo przeciwko generałowi Pawłowi Wojtunikowi, byłemu szefowi CBA. Awansowana w 2017 r. na stanowisko prokuratora Prokuratury Okręgowej i delegowana d...")
- 19:23, 25 lis 2018 (różn. | hist.) . . (+22) . . Lista Ziobry
- 19:22, 25 lis 2018 (różn. | hist.) . . (+752) . . N Katarzyna Pokorska (Utworzono nową stronę "Jako prokurator okręgowy, razem z prokuratorem Witoldem Grdeniem przedstawiła zarzuty posłowi PO Stanisławowi Gawłowskiemu. Przyjęła, że może utrudniać on post...")
- 19:19, 25 lis 2018 (różn. | hist.) . . (+24) . . Lista Ziobry
- 19:18, 25 lis 2018 (różn. | hist.) . . (+357) . . N Arkadiusz Dura (Utworzono nową stronę "Z prokuratury odszedł jako prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie 31 grudnia 2012 roku. Po powrocie 1 września 2016 roku został oddelegowany do Prokuratury Kra...")
- 19:17, 25 lis 2018 (różn. | hist.) . . (+20) . . Lista Ziobry
- 19:16, 25 lis 2018 (różn. | hist.) . . (+415) . . N Anna Kuziemska-Wawrzko (Utworzono nową stronę "Prokurator Prokuratury Rejonowej, delegowana 6 maja 2016 roku do Prokuratury Okręgowej w Łodzi; po 10 miesiącach tj. 25 marca 2017 roku otrzymała tytuł prokuratora...")
- 19:16, 25 lis 2018 (różn. | hist.) . . (+28) . . Lista Ziobry
- 19:14, 25 lis 2018 (różn. | hist.) . . (+19) . . Lista Ziobry
- 19:13, 25 lis 2018 (różn. | hist.) . . (+344) . . Agnieszka Ostapowicz
- 19:12, 25 lis 2018 (różn. | hist.) . . (+322) . . N Agnieszka Ostapowicz (Utworzono nową stronę "Prokurator Prokuratury Rejonowej z sześcioletnim stażem, 9 maja 2016 roku została oddelegowana do Prokuratury Regionalnej w Białymstoku; po 5 miesiącach tj. 1 listo...")
- 19:12, 25 lis 2018 (różn. | hist.) . . (+26) . . Lista Ziobry
- 19:11, 25 lis 2018 (różn. | hist.) . . (+1219) . . N Tomasz Kuroszczyk (Utworzono nową stronę "Od 1 marca 2011 roku prokurator Prokuratury Rejonowej w Sochaczewie, 18 kwietnia 2016 roku delegowany do Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie; po upływie 4...")
- 19:09, 25 lis 2018 (różn. | hist.) . . (+23) . . Lista Ziobry
- 19:08, 25 lis 2018 (różn. | hist.) . . (+475) . . N Adam Gołuch (Utworzono nową stronę "Prokurator Prokuratury Okręgowej w Szczecinie od 18 września 2014 roku, 1 grudnia 2016 roku delegowany do Prokuratury Regionalnej w Szczecinie po miesiącu tj. 1 stycz...")
- 19:07, 25 lis 2018 (różn. | hist.) . . (+18) . . Lista Ziobry
- 19:06, 25 lis 2018 (różn. | hist.) . . (+267) . . Robert Bednarczyk
- 19:04, 25 lis 2018 (różn. | hist.) . . (+575) . . N Rafał Babiński (Utworzono nową stronę "Rafał Babiński jako nowopowołany prokurator okręgowy w Krakowie został awansowany na stanowisko prokuratora prokuratury regionalnej, co stanowi przykład podwójneg...")
- 19:01, 25 lis 2018 (różn. | hist.) . . (+22) . . Lista Ziobry
- 19:00, 25 lis 2018 (różn. | hist.) . . (+475) . . N Barbara Piotrowicz (Utworzono nową stronę "Powołana we wrześniu 2016 r. bez konkursu na stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Krośnie jest córką posła Stanisława Piotrowicza. https://wiadomosci....")
- 19:00, 25 lis 2018 (różn. | hist.) . . (+24) . . Lista Ziobry
- 18:58, 25 lis 2018 (różn. | hist.) . . (+390) . . N Magdalena Witko (Utworzono nową stronę "Od kwietnia 2016 r. pełniąca funkcję Prokuratora Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim jest żoną byłego posła PiS Marcina Witko, prezydenta Tomaszowa Mazowieckieg...")
- 18:58, 25 lis 2018 (różn. | hist.) . . (+21) . . Lista Ziobry
- 17:10, 25 lis 2018 (różn. | hist.) . . (-105) . . Agata Gałuszka–Górska
- 16:49, 25 lis 2018 (różn. | hist.) . . (+700) . . N Agata Gałuszka–Górska (Utworzono nową stronę "Powołana w marcu 2016 r. na funkcję zastępcy Prokuratora Krajowego i awansowana o 2 stopnie na stanowisko prokuratora Prokuratury Krajowej była żoną zmarłego w kw...")
- 16:48, 25 lis 2018 (różn. | hist.) . . (+31) . . Lista Ziobry
- 16:46, 25 lis 2018 (różn. | hist.) . . (+555) . . N Sebastian Chmielewski (Utworzono nową stronę "Błyskawicznie awansował na najwyższe stanowisko w prokuratorskiej hierarchii, czyli prokuratora Prokuratury Krajowej. Jednocześnie powierzono mu pełnienie funkcji z...")
- 16:45, 25 lis 2018 (różn. | hist.) . . (+27) . . Lista Ziobry
- 16:33, 25 lis 2018 (różn. | hist.) . . (+7) . . 26 listopada 2018 r. - inauguracja serwisu www.panstwo-pis.pl (→Raport „Prokuratura pod specjalnym nadzorem”)
- 16:23, 25 lis 2018 (różn. | hist.) . . (-21) . . 26 listopada 2018 r. - inauguracja serwisu www.panstwo-pis.pl (→Informacja prasowa)
- 15:42, 25 lis 2018 (różn. | hist.) . . (+657) . . N Agata Piasny (Utworzono nową stronę "Błyskawicznie awansowała na najwyższe stanowisko w prokuratorskiej hierarchii, czyli prokuratora Prokuratury Krajowej. Jednocześnie powierzono jej pełnienie funkcji...")
- 15:38, 25 lis 2018 (różn. | hist.) . . (+18) . . Lista Ziobry
- 15:37, 25 lis 2018 (różn. | hist.) . . (+488) . . N Paweł Zmitrowicz (Utworzono nową stronę "Prokurator Prokuratury Okręgowej w Gdańsku od 8 kwietnia 2014 roku; po ponad 2 latach tj. 22 kwietnia 2016 roku powołany na stanowisko prokuratora Prokuratury Regiona...")
- 15:37, 25 lis 2018 (różn. | hist.) . . (+23) . . Lista Ziobry
- 15:36, 25 lis 2018 (różn. | hist.) . . (+519) . . N Ewa Daliga (Utworzono nową stronę "Prokurator Prokuratury Okręgowej w Gdańsku od 30 marca 2015 roku; po ponad 12 miesiącach, tj. 22 kwietnia 2016 roku, powołana na stanowisko prokuratora Prokuratury R...")
- 15:35, 25 lis 2018 (różn. | hist.) . . (+16) . . Lista Ziobry
- 15:34, 25 lis 2018 (różn. | hist.) . . (+340) . . N Marzena Czyżyk (Utworzono nową stronę "Prokurator Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy od 20 kwietnia 2015 roku; po 12 miesiącach tj. 22 kwietnia 2016 roku powołana na stanowisko prokuratora Prokuratury Regi...")
- 15:32, 25 lis 2018 (różn. | hist.) . . (+21) . . Lista Ziobry
- 15:30, 25 lis 2018 (różn. | hist.) . . (+494) . . N Joanna Władczyn-Hojda (Utworzono nową stronę "Prokurator Prokuratury Okręgowej w Gdańsku od 23 czerwca 2015 roku; po 10 miesiącach tj. 22 kwietnia 2016 roku powołana na stanowisko prokuratora Prokuratury Regiona...")
- 15:26, 25 lis 2018 (różn. | hist.) . . (+28) . . Lista Ziobry
- 15:25, 25 lis 2018 (różn. | hist.) . . (+1088) . . N Magdalena Kołodziej (Utworzono nową stronę "Pełniąc funkcję naczelnika wydziału śledczego Prokuratury Okręgowej w Warszawie dwukrotnie umorzyła śledztwo w sprawie organizacji i przebiegu 33 posiedzenia Sej...")
- 15:23, 25 lis 2018 (różn. | hist.) . . (+26) . . Lista Ziobry
- 15:22, 25 lis 2018 (różn. | hist.) . . (+576) . . N Paweł Kołodziejski (Utworzono nową stronę "Prokurator Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy od 29 lutego 2016 roku; po niespełna 2 miesiącach tj. 22 kwietnia 2016 roku powołany na stanowisko prokuratora Prokurat...")
- 15:21, 25 lis 2018 (różn. | hist.) . . (+26) . . Lista Ziobry
- 15:20, 25 lis 2018 (różn. | hist.) . . (+652) . . N Marzanna Mucha-Podlewska (Utworzono nową stronę "Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie od 4 listopada 2015 roku do 8 marca 2016 roku; 9 marca 2016 roku uzyskała tytuł prokuratora Prokuratury Regionalnej w War...")
- 15:20, 25 lis 2018 (różn. | hist.) . . (+30) . . Lista Ziobry
(od najnowszych | od najstarszych) Zobacz (50 nowszych | 50 starszych) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)