Wkład użytkownika
(od najnowszych | od najstarszych) Zobacz (50 nowszych | 50 starszych) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
- 17:11, 17 wrz 2019 (różn. | hist.) . . (+58) . . Aktualności:
- 17:11, 17 wrz 2019 (różn. | hist.) . . (+58) . . Państwo PIS (→Aktualności:)
- 17:10, 17 wrz 2019 (różn. | hist.) . . (+860) . . N Jan Drelewski (Utworzono nową stronę "Od 23 czerwca 2015 prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotów. 17 marca 2016 r. delegowany do Prokuratury Okręgowej w Warszawie. 1 lutego 2019 r. uzyskał tyt...") (ostatnia)
- 17:09, 17 wrz 2019 (różn. | hist.) . . (+16) . . Państwo PIS (→Ziobrowy prokurator dnia:)
- 11:56, 13 wrz 2019 (różn. | hist.) . . (+60) . . Aktualności:
- 11:55, 13 wrz 2019 (różn. | hist.) . . (-125) . . Państwo PIS (→Aktualności:)
- 11:54, 13 wrz 2019 (różn. | hist.) . . (+737) . . N Paweł Fabisiak (Utworzono nową stronę "Prokurator Prokuratury Rejonowej w Elblągu od 9 lipca 2013. 26 września 2016 delegowany do Prokuratury Regionalnej w Gdańsku, gdzie 20 marca 2018 r. uzyskał tytuł...") (ostatnia)
- 11:54, 13 wrz 2019 (różn. | hist.) . . (+21) . . Lista Ziobry
- 11:53, 13 wrz 2019 (różn. | hist.) . . (+117) . . Państwo PIS (→Ziobrowy prokurator dnia:)
- 11:35, 13 wrz 2019 (różn. | hist.) . . (0) . . Państwo PIS (→Lista Ziobry - indeks prokuratorów, których działania budzą wątpliwości (216 osób wg. stanu na 12.9.2019))
- 14:09, 12 wrz 2019 (różn. | hist.) . . (0) . . Państwo PIS (→Lista Ziobry - indeks prokuratorów, których działania budzą wątpliwości (214 osób wg. stanu na 10.9.2019))
- 14:08, 12 wrz 2019 (różn. | hist.) . . (+20) . . Lista Ziobry
- 14:07, 12 wrz 2019 (różn. | hist.) . . (+608) . . N Paweł Pasieka (Utworzono nową stronę "Od 16 lipca 2012 prokurator Prokuratury Rejonowej w Prudniku. 22 maja 2017 delegowany do Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu, gdzie 1 czerwca 2018 r. uzyskał tytuł...") (ostatnia)
- 14:05, 12 wrz 2019 (różn. | hist.) . . (+59) . . Aktualności:
- 14:04, 12 wrz 2019 (różn. | hist.) . . (+59) . . Państwo PIS (→Aktualności:)
- 14:04, 12 wrz 2019 (różn. | hist.) . . (-64) . . Państwo PIS (→Ziobrowy prokurator dnia:)
- 09:39, 11 wrz 2019 (różn. | hist.) . . (+26) . . Lista Ziobry
- 09:39, 11 wrz 2019 (różn. | hist.) . . (+693) . . N Krzysztof Łapiński (Utworzono nową stronę "Od 10 lipca 2014 prokurator Prokuratury Rejonowej w Płońsku. 1 lutego 2017 r. delegowany do wykonywania czynności służbowych w Wydziale I Śledczym Prokuratury Okr...") (ostatnia)
- 09:38, 11 wrz 2019 (różn. | hist.) . . (+65) . . Aktualności:
- 09:38, 11 wrz 2019 (różn. | hist.) . . (+65) . . Państwo PIS (→Aktualności:)
- 09:38, 11 wrz 2019 (różn. | hist.) . . (+61) . . Państwo PIS (→Ziobrowy prokurator dnia:)
- 13:18, 10 wrz 2019 (różn. | hist.) . . (+22) . . Lista Ziobry
- 13:18, 10 wrz 2019 (różn. | hist.) . . (+61) . . Aktualności:
- 13:18, 10 wrz 2019 (różn. | hist.) . . (-116) . . Państwo PIS (→Aktualności:)
- 13:17, 10 wrz 2019 (różn. | hist.) . . (+22) . . Państwo PIS (→Ziobrowy prokurator dnia:)
- 13:08, 10 wrz 2019 (różn. | hist.) . . (+1) . . Państwo PIS (→Lista Ziobry - indeks prokuratorów, których działania budzą wątpliwości (212 osób wg. stanu na 6.9.2019))
- 10:04, 9 wrz 2019 (różn. | hist.) . . (+12) . . Michał Przybyłowski (ostatnia)
- 10:04, 9 wrz 2019 (różn. | hist.) . . (-277) . . Państwo PIS (→Ziobrowy prokurator tygodnia:)
- 10:01, 9 wrz 2019 (różn. | hist.) . . (+79) . . Aktualności:
- 10:00, 9 wrz 2019 (różn. | hist.) . . (+20) . . Lista Ziobry
- 10:00, 9 wrz 2019 (różn. | hist.) . . (+58) . . Państwo PIS (→Aktualności:)
- 09:59, 9 wrz 2019 (różn. | hist.) . . (+652) . . N Łukasz Klimas (Utworzono nową stronę " Od 10 lipca 2014 prokurator Prokuratury Rejonowej w Pabianicach. W 2017 r. delegowany do Prokuratury Regionalnej w Łodzi. Po roku uzyskał tytuł prokuratora Prokura...") (ostatnia)
- 09:58, 9 wrz 2019 (różn. | hist.) . . (-185) . . Państwo PIS (→Ziobrowy prokurator dnia:)
- 12:35, 6 wrz 2019 (różn. | hist.) . . (+12) . . Monika Trojnar – Wiciejowska (ostatnia)
- 12:14, 6 wrz 2019 (różn. | hist.) . . (0) . . Państwo PIS (→Lista Ziobry - indeks prokuratorów, których działania budzą wątpliwości (211 osób wg. stanu na 5.9.2019))
- 12:14, 6 wrz 2019 (różn. | hist.) . . (+36) . . Lista Ziobry
- 12:12, 6 wrz 2019 (różn. | hist.) . . (+53) . . Aktualności:
- 12:11, 6 wrz 2019 (różn. | hist.) . . (-111) . . Państwo PIS (→Aktualności:)
- 12:10, 6 wrz 2019 (różn. | hist.) . . (+897) . . N Monika Trojnar – Wiciejowska (Utworzono nową stronę "Od 15 stycznia 2015 prokurator Prokuratury Rejonowej w Pułtusku. 1 marca 2017 delegowana do Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce, gdzie po roku, 1 marca 2018 powołana...")
- 12:10, 6 wrz 2019 (różn. | hist.) . . (+21) . . Państwo PIS (→Ziobrowy prokurator dnia:)
- 12:07, 6 wrz 2019 (różn. | hist.) . . (+1) . . Lucyna Szczepaniak (ostatnia)
- 11:10, 5 wrz 2019 (różn. | hist.) . . (0) . . Państwo PIS (→Lista Ziobry - indeks prokuratorów, których działania budzą wątpliwości (210 osób wg. stanu na 4.9.2019))
- 11:10, 5 wrz 2019 (różn. | hist.) . . (+24) . . Lista Ziobry
- 11:09, 5 wrz 2019 (różn. | hist.) . . (+115) . . Aktualności:
- 11:08, 5 wrz 2019 (różn. | hist.) . . (+57) . . Państwo PIS (→Aktualności:)
- 11:06, 5 wrz 2019 (różn. | hist.) . . (+738) . . N Lucyna Szczepaniak (Utworzono nową stronę "Pracowała jako prokurator Prokuratury Rejonowej w Wieluniu, pełniąc obowiązki przewodniczącej Rady Okręgowej Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Proku...")
- 11:06, 5 wrz 2019 (różn. | hist.) . . (-27) . . Państwo PIS (→Ziobrowy prokurator dnia:)
- 15:02, 4 wrz 2019 (różn. | hist.) . . (0) . . Państwo PIS (→Lista Ziobry - indeks prokuratorów, których działania budzą wątpliwości (209 osób wg. stanu na 3.9.2019))
- 15:01, 4 wrz 2019 (różn. | hist.) . . (+45) . . Lista Ziobry
- 15:00, 4 wrz 2019 (różn. | hist.) . . (+58) . . Państwo PIS (→Aktualności:)
(od najnowszych | od najstarszych) Zobacz (50 nowszych | 50 starszych) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)