Wkład użytkownika
(od najnowszych | od najstarszych) Zobacz (50 nowszych | 50 starszych) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
- 15:12, 3 paź 2019 (różn. | hist.) . . (+24) . . Lista Ziobry
- 15:12, 3 paź 2019 (różn. | hist.) . . (+66) . . Aktualności:
- 15:11, 3 paź 2019 (różn. | hist.) . . (+66) . . Państwo PIS (→Aktualności:)
- 15:10, 3 paź 2019 (różn. | hist.) . . (+4) . . Grzegorz Przybyło
- 15:10, 3 paź 2019 (różn. | hist.) . . (+1119) . . N Grzegorz Przybyło (Utworzono nową stronę " 300px Radca prawny, 15 września 2016 uzyskał tytuł prokuratora Prokuratury Rejonowej w Nowym Sączu z pominięciem trybu konkursoweg...")
- 15:09, 3 paź 2019 (różn. | hist.) . . (+2) . . Państwo PIS (→Ziobrowy prokurator dnia:)
- 15:09, 3 paź 2019 (różn. | hist.) . . (+2) . . Państwo PIS (→Ziobrowy prokurator dnia:)
- 15:09, 3 paź 2019 (różn. | hist.) . . (+6) . . Państwo PIS (→Ziobrowy prokurator dnia:)
- 15:09, 3 paź 2019 (różn. | hist.) . . (-156) . . Państwo PIS (→Ziobrowy prokurator dnia:)
- 15:07, 3 paź 2019 (różn. | hist.) . . (0) . . N Plik:Grzegorz Przybyło.png (ostatnia)
- 11:24, 23 wrz 2019 (różn. | hist.) . . (-90) . . Państwo PIS (→Ziobrowy prokurator tygodnia:)
- 11:22, 23 wrz 2019 (różn. | hist.) . . (+35) . . Arkadiusz Dura (ostatnia)
- 11:21, 23 wrz 2019 (różn. | hist.) . . (+2) . . Państwo PIS (→Ziobrowy prokurator dnia:)
- 11:21, 23 wrz 2019 (różn. | hist.) . . (+8) . . Państwo PIS (→Ziobrowy prokurator dnia:)
- 11:21, 23 wrz 2019 (różn. | hist.) . . (+40) . . Państwo PIS (→Ziobrowy prokurator dnia:)
- 11:21, 23 wrz 2019 (różn. | hist.) . . (0) . . N Plik:Arkadiusz Dura.png (ostatnia)
- 11:10, 23 wrz 2019 (różn. | hist.) . . (+59) . . Aktualności:
- 11:10, 23 wrz 2019 (różn. | hist.) . . (+59) . . Państwo PIS (→Aktualności:)
- 11:09, 23 wrz 2019 (różn. | hist.) . . (+13) . . Arkadiusz Dura
- 11:09, 23 wrz 2019 (różn. | hist.) . . (+305) . . Państwo PIS (→Ziobrowy prokurator dnia:)
- 11:08, 23 wrz 2019 (różn. | hist.) . . (+725) . . Arkadiusz Dura
- 10:59, 23 wrz 2019 (różn. | hist.) . . (+114) . . Renata Śpiewak (ostatnia)
- 10:56, 23 wrz 2019 (różn. | hist.) . . (-8) . . Tomasz Czułowski (ostatnia)
- 00:51, 20 wrz 2019 (różn. | hist.) . . (0) . . Katarzyna Zajączkowska (ostatnia)
- 00:51, 20 wrz 2019 (różn. | hist.) . . (0) . . Państwo PIS (→Ziobrowy prokurator dnia:)
- 00:49, 20 wrz 2019 (różn. | hist.) . . (0) . . Państwo PIS (→Lista Ziobry - indeks prokuratorów, których działania budzą wątpliwości (219 osób wg. stanu na 19.9.2019))
- 00:49, 20 wrz 2019 (różn. | hist.) . . (+29) . . Lista Ziobry
- 00:48, 20 wrz 2019 (różn. | hist.) . . (-7) . . Katarzyna Zajączkowska
- 00:48, 20 wrz 2019 (różn. | hist.) . . (-7) . . Państwo PIS (→Ziobrowy prokurator dnia:)
- 00:48, 20 wrz 2019 (różn. | hist.) . . (+68) . . Aktualności:
- 00:47, 20 wrz 2019 (różn. | hist.) . . (+68) . . Państwo PIS (→Aktualności:)
- 00:47, 20 wrz 2019 (różn. | hist.) . . (-1) . . Katarzyna Zajączkowska
- 00:47, 20 wrz 2019 (różn. | hist.) . . (+719) . . N Katarzyna Zajączkowska (Utworzono nową stronę "15 września 2016 tytuł prokuratora Prokuratury Rejonowej w Muszynie uzyskała z pominięciem trybu konkursowego w dniu. Po niespełna 2 latach, w 2018 r. delegowana d...")
- 00:46, 20 wrz 2019 (różn. | hist.) . . (+40) . . Państwo PIS (→Ziobrowy prokurator dnia:)
- 09:31, 19 wrz 2019 (różn. | hist.) . . (0) . . Państwo PIS (→Lista Ziobry - indeks prokuratorów, których działania budzą wątpliwości (218 osób wg. stanu na 17.9.2019))
- 09:31, 19 wrz 2019 (różn. | hist.) . . (+21) . . Lista Ziobry
- 09:30, 19 wrz 2019 (różn. | hist.) . . (+60) . . Aktualności:
- 09:30, 19 wrz 2019 (różn. | hist.) . . (+60) . . Państwo PIS (→Aktualności:)
- 09:29, 19 wrz 2019 (różn. | hist.) . . (+591) . . N Arkadiusz Szulc (Utworzono nową stronę " Od listopada 2018 prokurator Prokuratury Rejonowej Olsztyn – Południe. Po 3 dniach, 5 listopada 2018 r. delegowany do Prokuratury Okręgowej w Olsztynie. Przykład...") (ostatnia)
- 09:29, 19 wrz 2019 (różn. | hist.) . . (-182) . . Państwo PIS (→Ziobrowy prokurator dnia:)
- 17:12, 17 wrz 2019 (różn. | hist.) . . (0) . . Państwo PIS (→Lista Ziobry - indeks prokuratorów, których działania budzą wątpliwości (217 osób wg. stanu na 13.9.2019))
- 17:12, 17 wrz 2019 (różn. | hist.) . . (+19) . . Lista Ziobry
- 17:11, 17 wrz 2019 (różn. | hist.) . . (+58) . . Aktualności:
- 17:11, 17 wrz 2019 (różn. | hist.) . . (+58) . . Państwo PIS (→Aktualności:)
- 17:10, 17 wrz 2019 (różn. | hist.) . . (+860) . . N Jan Drelewski (Utworzono nową stronę "Od 23 czerwca 2015 prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotów. 17 marca 2016 r. delegowany do Prokuratury Okręgowej w Warszawie. 1 lutego 2019 r. uzyskał tyt...") (ostatnia)
- 17:09, 17 wrz 2019 (różn. | hist.) . . (+16) . . Państwo PIS (→Ziobrowy prokurator dnia:)
- 11:56, 13 wrz 2019 (różn. | hist.) . . (+60) . . Aktualności:
- 11:55, 13 wrz 2019 (różn. | hist.) . . (-125) . . Państwo PIS (→Aktualności:)
- 11:54, 13 wrz 2019 (różn. | hist.) . . (+737) . . N Paweł Fabisiak (Utworzono nową stronę "Prokurator Prokuratury Rejonowej w Elblągu od 9 lipca 2013. 26 września 2016 delegowany do Prokuratury Regionalnej w Gdańsku, gdzie 20 marca 2018 r. uzyskał tytuł...") (ostatnia)
- 11:54, 13 wrz 2019 (różn. | hist.) . . (+21) . . Lista Ziobry
(od najnowszych | od najstarszych) Zobacz (50 nowszych | 50 starszych) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)