Wkład użytkownika
(od najnowszych | od najstarszych) Zobacz (50 nowszych | 50 starszych) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
- 15:11, 26 lis 2019 (różn. | hist.) . . (+34) . . Lista Ziobry
- 15:10, 26 lis 2019 (różn. | hist.) . . (+68) . . Aktualności:
- 15:10, 26 lis 2019 (różn. | hist.) . . (+68) . . Państwo PIS (→Aktualności:)
- 15:09, 26 lis 2019 (różn. | hist.) . . (+29) . . Lista Ziobry
- 15:08, 26 lis 2019 (różn. | hist.) . . (0) . . Państwo PIS (→Ziobrowy prokurator dnia:)
- 15:08, 26 lis 2019 (różn. | hist.) . . (+62) . . Państwo PIS (→Ziobrowy prokurator dnia:)
- 15:06, 26 lis 2019 (różn. | hist.) . . (-2) . . Państwo PIS (→Ziobrowy prokurator tygodnia:)
- 15:06, 26 lis 2019 (różn. | hist.) . . (-7) . . Państwo PIS (→Ziobrowy prokurator tygodnia:)
- 15:06, 26 lis 2019 (różn. | hist.) . . (+397) . . Państwo PIS (→Ziobrowy prokurator tygodnia:)
- 12:33, 22 lis 2019 (różn. | hist.) . . (0) . . Państwo PIS (→Lista Ziobry - indeks prokuratorów, których działania budzą wątpliwości (233 osoby wg. stanu na 18.11.2019))
- 12:32, 22 lis 2019 (różn. | hist.) . . (+800) . . N Katarzyna Brzezińska-Kubiak (Utworzono nową stronę " Od 1 lipca 2014 prokurator Prokuratury Rejonowej w Jarocinie. Od 1 października 2016 pełniła funkcję Prokuratora Rejonowego w Jarocinie W 2018 została delegowana...") (ostatnia)
- 12:32, 22 lis 2019 (różn. | hist.) . . (+73) . . Aktualności:
- 12:31, 22 lis 2019 (różn. | hist.) . . (+73) . . Państwo PIS (→Aktualności:)
- 12:30, 22 lis 2019 (różn. | hist.) . . (+34) . . Lista Ziobry
- 12:30, 22 lis 2019 (różn. | hist.) . . (-1) . . Państwo PIS (→Ziobrowy prokurator dnia:)
- 12:30, 22 lis 2019 (różn. | hist.) . . (-302) . . Państwo PIS (→Ziobrowy prokurator dnia:)
- 11:31, 20 lis 2019 (różn. | hist.) . . (+1006) . . N Beata Wojdak (Utworzono nową stronę " 300px Prokurator Prokuratury Regionalnej w Lublinie. Od 1 kwietnia 2016 delegowana do Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Ko...") (ostatnia)
- 11:30, 20 lis 2019 (różn. | hist.) . . (+57) . . Aktualności:
- 11:30, 20 lis 2019 (różn. | hist.) . . (+57) . . Państwo PIS (→Aktualności:)
- 11:29, 20 lis 2019 (różn. | hist.) . . (+18) . . Lista Ziobry (→Lista prokuratorów, których działania budzą wątpliwości)
- 11:29, 20 lis 2019 (różn. | hist.) . . (-2) . . Państwo PIS (→Ziobrowy prokurator dnia:)
- 11:28, 20 lis 2019 (różn. | hist.) . . (-1) . . Państwo PIS (→Ziobrowy prokurator dnia:)
- 11:28, 20 lis 2019 (różn. | hist.) . . (-10) . . Państwo PIS (→Ziobrowy prokurator dnia:)
- 11:28, 20 lis 2019 (różn. | hist.) . . (+1) . . Państwo PIS (→Ziobrowy prokurator dnia:)
- 11:28, 20 lis 2019 (różn. | hist.) . . (+1) . . Państwo PIS (→Ziobrowy prokurator dnia:)
- 11:28, 20 lis 2019 (różn. | hist.) . . (+323) . . Państwo PIS (→Ziobrowy prokurator dnia:)
- 02:04, 20 lis 2019 (różn. | hist.) . . (0) . . N Plik:Beata Wojdak.png (ostatnia)
- 12:11, 19 lis 2019 (różn. | hist.) . . (-113) . . Państwo PIS (→Ziobrowy prokurator tygodnia:)
- 12:10, 19 lis 2019 (różn. | hist.) . . (+21) . . Lista Ziobry
- 12:09, 19 lis 2019 (różn. | hist.) . . (+60) . . Aktualności:
- 12:09, 19 lis 2019 (różn. | hist.) . . (+60) . . Państwo PIS (→Aktualności:)
- 12:08, 19 lis 2019 (różn. | hist.) . . (+839) . . N Sergiusz Skorek (Utworzono nową stronę " Od 1 września 2017 prokurator Prokuratury Okręgowej w Katowicach. 1 października 2018 delegowany do Prokuratury Krajowej. Członek władz krajowych Związku Zawodo...") (ostatnia)
- 12:08, 19 lis 2019 (różn. | hist.) . . (-152) . . Państwo PIS (→Ziobrowy prokurator dnia:)
- 02:35, 18 lis 2019 (różn. | hist.) . . (0) . . Państwo PIS (→Lista Ziobry - indeks prokuratorów, których działania budzą wątpliwości (232 osoby wg. stanu na 14.11.2019))
- 02:35, 18 lis 2019 (różn. | hist.) . . (+23) . . Lista Ziobry
- 02:35, 18 lis 2019 (różn. | hist.) . . (+62) . . Aktualności:
- 02:34, 18 lis 2019 (różn. | hist.) . . (+62) . . Państwo PIS (→Aktualności:)
- 02:34, 18 lis 2019 (różn. | hist.) . . (+855) . . N Karol Borchólski (Utworzono nową stronę " Od 7 listopada 2013 prokurator Prokuratury Rejonowej w Piasecznie. 10 września 2018 został delegowany do Prokuratury Krajowej, wykonuje obowiązki w Dziale Prasowym...") (ostatnia)
- 02:33, 18 lis 2019 (różn. | hist.) . . (+239) . . Państwo PIS (→Ziobrowy prokurator dnia:)
- 16:56, 14 lis 2019 (różn. | hist.) . . (+1) . . Państwo PIS (→Lista Ziobry - indeks prokuratorów, których działania budzą wątpliwości (230 osób wg. stanu na 6.11.2019))
- 16:55, 14 lis 2019 (różn. | hist.) . . (+33) . . Lista Ziobry (→Lista prokuratorów, których działania budzą wątpliwości)
- 16:54, 14 lis 2019 (różn. | hist.) . . (+21) . . Lista Ziobry (→Lista prokuratorów, których działania budzą wątpliwości)
- 16:51, 14 lis 2019 (różn. | hist.) . . (-323) . . Państwo PIS (→Aktualności:)
- 16:51, 14 lis 2019 (różn. | hist.) . . (+72) . . Aktualności:
- 16:50, 14 lis 2019 (różn. | hist.) . . (+72) . . Państwo PIS (→Aktualności:)
- 16:49, 14 lis 2019 (różn. | hist.) . . (+634) . . N Hanna Biernat–Łożańska (Utworzono nową stronę " Od 2 lipca 2015 prokurator Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie. 8 lutego 2017 delegowana do Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie Umieszczona w raporcie Stowarzyszenia P...") (ostatnia)
- 16:49, 14 lis 2019 (różn. | hist.) . . (-1) . . Państwo PIS (→Ziobrowy prokurator dnia:)
- 16:49, 14 lis 2019 (różn. | hist.) . . (-11) . . Państwo PIS (→Ziobrowy prokurator dnia:)
- 11:31, 12 lis 2019 (różn. | hist.) . . (+59) . . Aktualności:
- 11:31, 12 lis 2019 (różn. | hist.) . . (+59) . . Państwo PIS (→Aktualności:)
(od najnowszych | od najstarszych) Zobacz (50 nowszych | 50 starszych) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)