Wkład użytkownika
(od najnowszych | od najstarszych) Zobacz (50 nowszych | 50 starszych) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
- 00:51, 20 wrz 2019 (różn. | hist.) . . (0) . . Katarzyna Zajączkowska (ostatnia)
- 00:51, 20 wrz 2019 (różn. | hist.) . . (0) . . Państwo PIS (→Ziobrowy prokurator dnia:)
- 00:49, 20 wrz 2019 (różn. | hist.) . . (0) . . Państwo PIS (→Lista Ziobry - indeks prokuratorów, których działania budzą wątpliwości (219 osób wg. stanu na 19.9.2019))
- 00:49, 20 wrz 2019 (różn. | hist.) . . (+29) . . Lista Ziobry
- 00:48, 20 wrz 2019 (różn. | hist.) . . (-7) . . Katarzyna Zajączkowska
- 00:48, 20 wrz 2019 (różn. | hist.) . . (-7) . . Państwo PIS (→Ziobrowy prokurator dnia:)
- 00:48, 20 wrz 2019 (różn. | hist.) . . (+68) . . Aktualności:
- 00:47, 20 wrz 2019 (różn. | hist.) . . (+68) . . Państwo PIS (→Aktualności:)
- 00:47, 20 wrz 2019 (różn. | hist.) . . (-1) . . Katarzyna Zajączkowska
- 00:47, 20 wrz 2019 (różn. | hist.) . . (+719) . . N Katarzyna Zajączkowska (Utworzono nową stronę "15 września 2016 tytuł prokuratora Prokuratury Rejonowej w Muszynie uzyskała z pominięciem trybu konkursowego w dniu. Po niespełna 2 latach, w 2018 r. delegowana d...")
- 00:46, 20 wrz 2019 (różn. | hist.) . . (+40) . . Państwo PIS (→Ziobrowy prokurator dnia:)
- 09:31, 19 wrz 2019 (różn. | hist.) . . (0) . . Państwo PIS (→Lista Ziobry - indeks prokuratorów, których działania budzą wątpliwości (218 osób wg. stanu na 17.9.2019))
- 09:31, 19 wrz 2019 (różn. | hist.) . . (+21) . . Lista Ziobry
- 09:30, 19 wrz 2019 (różn. | hist.) . . (+60) . . Aktualności:
- 09:30, 19 wrz 2019 (różn. | hist.) . . (+60) . . Państwo PIS (→Aktualności:)
- 09:29, 19 wrz 2019 (różn. | hist.) . . (+591) . . N Arkadiusz Szulc (Utworzono nową stronę " Od listopada 2018 prokurator Prokuratury Rejonowej Olsztyn – Południe. Po 3 dniach, 5 listopada 2018 r. delegowany do Prokuratury Okręgowej w Olsztynie. Przykład...") (ostatnia)
- 09:29, 19 wrz 2019 (różn. | hist.) . . (-182) . . Państwo PIS (→Ziobrowy prokurator dnia:)
- 17:12, 17 wrz 2019 (różn. | hist.) . . (0) . . Państwo PIS (→Lista Ziobry - indeks prokuratorów, których działania budzą wątpliwości (217 osób wg. stanu na 13.9.2019))
- 17:12, 17 wrz 2019 (różn. | hist.) . . (+19) . . Lista Ziobry
- 17:11, 17 wrz 2019 (różn. | hist.) . . (+58) . . Aktualności:
- 17:11, 17 wrz 2019 (różn. | hist.) . . (+58) . . Państwo PIS (→Aktualności:)
- 17:10, 17 wrz 2019 (różn. | hist.) . . (+860) . . N Jan Drelewski (Utworzono nową stronę "Od 23 czerwca 2015 prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotów. 17 marca 2016 r. delegowany do Prokuratury Okręgowej w Warszawie. 1 lutego 2019 r. uzyskał tyt...") (ostatnia)
- 17:09, 17 wrz 2019 (różn. | hist.) . . (+16) . . Państwo PIS (→Ziobrowy prokurator dnia:)
- 11:56, 13 wrz 2019 (różn. | hist.) . . (+60) . . Aktualności:
- 11:55, 13 wrz 2019 (różn. | hist.) . . (-125) . . Państwo PIS (→Aktualności:)
- 11:54, 13 wrz 2019 (różn. | hist.) . . (+737) . . N Paweł Fabisiak (Utworzono nową stronę "Prokurator Prokuratury Rejonowej w Elblągu od 9 lipca 2013. 26 września 2016 delegowany do Prokuratury Regionalnej w Gdańsku, gdzie 20 marca 2018 r. uzyskał tytuł...") (ostatnia)
- 11:54, 13 wrz 2019 (różn. | hist.) . . (+21) . . Lista Ziobry
- 11:53, 13 wrz 2019 (różn. | hist.) . . (+117) . . Państwo PIS (→Ziobrowy prokurator dnia:)
- 11:35, 13 wrz 2019 (różn. | hist.) . . (0) . . Państwo PIS (→Lista Ziobry - indeks prokuratorów, których działania budzą wątpliwości (216 osób wg. stanu na 12.9.2019))
- 14:09, 12 wrz 2019 (różn. | hist.) . . (0) . . Państwo PIS (→Lista Ziobry - indeks prokuratorów, których działania budzą wątpliwości (214 osób wg. stanu na 10.9.2019))
- 14:08, 12 wrz 2019 (różn. | hist.) . . (+20) . . Lista Ziobry
- 14:07, 12 wrz 2019 (różn. | hist.) . . (+608) . . N Paweł Pasieka (Utworzono nową stronę "Od 16 lipca 2012 prokurator Prokuratury Rejonowej w Prudniku. 22 maja 2017 delegowany do Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu, gdzie 1 czerwca 2018 r. uzyskał tytuł...") (ostatnia)
- 14:05, 12 wrz 2019 (różn. | hist.) . . (+59) . . Aktualności:
- 14:04, 12 wrz 2019 (różn. | hist.) . . (+59) . . Państwo PIS (→Aktualności:)
- 14:04, 12 wrz 2019 (różn. | hist.) . . (-64) . . Państwo PIS (→Ziobrowy prokurator dnia:)
- 09:39, 11 wrz 2019 (różn. | hist.) . . (+26) . . Lista Ziobry
- 09:39, 11 wrz 2019 (różn. | hist.) . . (+693) . . N Krzysztof Łapiński (Utworzono nową stronę "Od 10 lipca 2014 prokurator Prokuratury Rejonowej w Płońsku. 1 lutego 2017 r. delegowany do wykonywania czynności służbowych w Wydziale I Śledczym Prokuratury Okr...") (ostatnia)
- 09:38, 11 wrz 2019 (różn. | hist.) . . (+65) . . Aktualności:
- 09:38, 11 wrz 2019 (różn. | hist.) . . (+65) . . Państwo PIS (→Aktualności:)
- 09:38, 11 wrz 2019 (różn. | hist.) . . (+61) . . Państwo PIS (→Ziobrowy prokurator dnia:)
- 13:18, 10 wrz 2019 (różn. | hist.) . . (+22) . . Lista Ziobry
- 13:18, 10 wrz 2019 (różn. | hist.) . . (+61) . . Aktualności:
- 13:18, 10 wrz 2019 (różn. | hist.) . . (-116) . . Państwo PIS (→Aktualności:)
- 13:17, 10 wrz 2019 (różn. | hist.) . . (+22) . . Państwo PIS (→Ziobrowy prokurator dnia:)
- 13:08, 10 wrz 2019 (różn. | hist.) . . (+1) . . Państwo PIS (→Lista Ziobry - indeks prokuratorów, których działania budzą wątpliwości (212 osób wg. stanu na 6.9.2019))
- 10:04, 9 wrz 2019 (różn. | hist.) . . (+12) . . Michał Przybyłowski (ostatnia)
- 10:04, 9 wrz 2019 (różn. | hist.) . . (-277) . . Państwo PIS (→Ziobrowy prokurator tygodnia:)
- 10:01, 9 wrz 2019 (różn. | hist.) . . (+79) . . Aktualności:
- 10:00, 9 wrz 2019 (różn. | hist.) . . (+20) . . Lista Ziobry
- 10:00, 9 wrz 2019 (różn. | hist.) . . (+58) . . Państwo PIS (→Aktualności:)
(od najnowszych | od najstarszych) Zobacz (50 nowszych | 50 starszych) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)